Sie sind auf Seite 1von 39

148

CAPITULO V

HABILIDAD OPERATIVA

En esta oportunidad estudiaremos un captulo que contribuir en gran medida a familiarizarnos con las
operaciones matemticas, a travs del ejercicio con diversos tipos de multiplicacin abreviada, potencia de
un nmero, races cuadradas, adicin, multiplicacin y divisin de fracciones, etc., para lo cual debemos
recordar ciertos conocimientos bsicos como: la teora de exponentes, ecuaciones, factorizacin, etc.
Este captulo debe ser estudiado con mucho inters y desde la base de ejercicios diversos, ya que la
prctica ser decisiva en su aprendizaje.
Debido a la escasa prctica de ciertas operaciones matemticas y por el poco uso de mtodos abreviados,
suele parecer la matemtica como un conjunto de frmulas y propiedades tediosas que slo un
matemtico puede entenderlo; esta idea debemos "desterrarla", ya que la parte operativa slo es como los
abdominales para un atleta (lo ms importante para un atleta es su salud, su alimentacin y su voluntad de
querer llegar a la meta).
Lo ms importante, entonces, es el inters y la voluntad de estudiar en forma objetiva la matemtica con
un mtodo razonado y ameno; para complementarlo con un manejo prctico de la parte operativa.
Cierta vez un matemtico llamado H. Hardy al visitar a su amigo Ramanujn, que estaba enfermo en un
hospital, le dijo: "Vine en el taxi 1729, el nmero me pareci muy banal y espero que no sea de mal
agero". Al contrario, contest Ramanujn, el nmero es muy interesante, es el menor nmero que se
puede expresar como suma de 2 cubos en dos formas distintas:
1729 = 1 + 12 = 9 + 10
Debemos saber que Ramanujn al responder instantneamente no lo hizo por arte de magia, sino como
trabajaba constantemente con los nmeros ya saba de los cubos perfectos de memoria; slo tuvo que
percatarse que dos de ellos sumasen 1729.

149

rabe tratando de resolver la operacin


9995 - 9994 = ....?

En este captulo veremos mtodos, que nos permitirn ahorrar tiempo en los clculos, tiempo que en
cualquier tipo de examen resulta determinante como para no desperdiciarlo en clculos numricos
elementales. Otro aspecto importante, de esta parte del curso, es que nos ensea las diferentes formas de
cmo afrontar un ejercicio que aparentemente tiene una solucin operativa, pero que con un poco de
habilidad en las operaciones se puede resolver de una forma ms rpida. Por ejemplo, para resolver la
situacin dada en el grfico (arriba) la solucin tradicional sera elevar cada nmero al cuadrado y luego
proceder a hallar su diferencia, sin embargo, empleando criterios prcticos, podemos recordar la diferencia
de cuadrados y aplicarlo, as:

9995 - 9994 = (9995 + 9994) x (9995 - 9994)

Obs.:

Diferencia de = (19989) x (1) = 19989


cuadrados
A continuacin, veamos el estudio de algunos casos sobre el desarrollo abreviado de ciertas operaciones
bsicas:

MULTIPLICACIN POR 5
Deduzcamos el procedimiento a partir de un ejemplo:
426 x 5 = ?

Ejemplos:

= 426 x

10
2

4260
2

= 2130

230
1. 23 x 5 =

= 115

2. 976 x 5 = 9760 = 4880


2

150

3. 4783 x 5 =

47830 = 2391

DIVISIN POR 5

Deduzcamos el procedimiento a partir de un


ejemplo:

71140
4. 7114 x 5 =

= 35570

135

= ?

Para practicar:

135 X 2

1. 648 x 5 = .....................

10

2. 9737 x 5 = ....................

270

10

= 27

3. 419971 x 5 = ................
MULTIPLICACIN POR 25
Deduzcamos el procedimiento a partir de un ejemplo:
24 x 25 = ?
100

24 x

2400

= 600

Ejemplo:
1.

385
5

2.

32140
5

Ejemplos:
1. 72 x 25 =

7200
4
22900

2. 229 x 25 =
3. 798 x 25 =

4. 3697 x 25 =

3.

4318
5

10

32140 x 2
10
4318 x 2
10

7 70

= 77

10

64280 = 6428
10
8636
10

= 5725

79800 = 19950

Para practicar:

4
369700 = 92425
4

Para practicar:
1. 124 x 25 = .................
2.

= 1800

385 x 2

645 x 25 = .................

1. 8125 5 = .....................
2. 94540 5 = .....................
3. 71853 5 = .....................
3.

4797 x 25 = .................

= 863,6

Si deseas, puedes hacer un

por 25, utilizando la misma idea que en los casos

mtodo prctico para dividir

anteriores.

151

MULTIPLICACIN POR 11
52 x
11
52
52
572

Ejemplo 1

52 x 11 = ?

1er paso

Ejercicios:

5 2 x 11 = 5 7 2
+

2do paso
3er paso

1.

79 x 11 = 8

3124 x
11
3124
3124
34364

2.

4599 x 11 = 5

3.

790047 x 11 = 8

4.

9876543 x 11 =

Ejemplo 2

3124 x 11 = ?
1

3 1 2 4 x 11 = 3 4 3 6 4
Tienes curiosidad por conocer cul es la regla
prctica para multiplicar 111 x 1111,.., etc?
Avergualo! como sugerencia utiliza un ejemplo
en forma similar al que se utiliz en la
multiplicacin por 11

+ + +

=6
=3
=4

2
3
4
5

MULTIPLICACIN POR 9, 99, 999, 9999, .......

Ejemplo 3

Deduzcamos el procedimiento a partir de un


ejemplo:

8572 x 11 = ?

Operando tenemos:

347 x 99 = 374(100 - 1) = 34700 - 347 = 34353


1

8 5 7 2 x 11 = 9 4 2 9 2
=9
+ + +
2
= 12
3
= 13
4
5

Nos damos cuenta de que efectuar una sustraccin


es ms fcil que multiplicar.
Entonces:

152

Ejemplo 1
Calcule 21 x 14
8
21 x 14 = ...?

Es decir:

N x 99 99 = N00 00 - N
"n" cifras

N representa a cualquier nmero natural


Ejemplos:
123 x 99 = 12300 - 123 = 12177

2.

746 x 9999 = 7460000 - 746 = 7459254

3.

3785 x 999 = 3785000 - 3785 = 3781215

4.

844371 x 99999 = 84437100000 - 844371


= 84436255629

Ejercicios prcticos:
1.
2.
3.
4.

87 x 99 = ...................
23 x 9999 = ...................
501 x 999 = ...................
1007 x 99999 = ...................

21
x x
14
294
8+1

(FINAL)
3

(INICIO)
2

23
x x
21
483
2+6

6
1 3 x 1 = 3
2 2 x 1 + 2 x 3 = 8
3 2 x 2 = 4

Ejemplo 3
Calcule 41 x 12
8

1
41
1 1 x 2 = 2
x x
12
2 4 x 2 + 1 x 1 = 9
492
3 1 x 4 = 4
1+8
Si en una o en ms de las operaciones parciales
resulta un nmero mayor que 9, dejamos la
cifra de las unidades y llevamos las cifras
restantes para la siguiente operacin.
Por ejemplo: 64 x 43 = ?

MULTIPLICACIN DE 2 NMEROS DE
2 CIFRAS CADA UNO

18

6 4x
24 = 4 3
2752

Deduzcamos el procedimiento del ejemplo


siguiente:

16
=12
18 + 16 + 1 = 3 5

23 x
12
46
23
276
Producto de las
cifras de las
decenas (2 x 1)

Regla Prctica

Ejemplo 2
Calcule 23 x 21

"n" cifras

1.

24 + 3 = 27

Producto de las
cifras de las
unidades (3 x 2)

Suma de los (2x2) + (1x3)


productos en aspa

Apliquemos nuestras deducciones en los


siguientes ejemplos:

Practica:

1.
2.
3.
4.

34 x 46 = ..................
53 x 67 = ..................
87 x 77 = ..................
98 x 93 = ..................

153

EMPLEO DEL COMPLEMENTO


ARITMTICO (C.A.)
Para realizar algunas multiplicaciones. si nos
preguntasen cunto le falta a 4 para ser 10,
responderamos inmediatamente que 6; y si
consideramos el nmero 941, cunto le falta
para ser 100? pues 9 verdad?; y cunto le
falta a 885 para ser 1000?, es claro que le falta
115 y podramos seguir as con ms preguntas
de este tipo, es decir calculamos la cantidad
que le falta a un nmero para que sea igual a
una unidad del orden inmediato superior.
Lo que hemos realizado empricamente es el
clculo de complementos aritmticos.

FORMA PRCTICA PARA CALCULAR EL C.A.


DE LOS NMEROS NATURALES
A partir del menor orden se observa la primera
cifra significativa, la cual se resta de 10 y las
dems cifras se restan de 9. Veamos algunos
ejemplos:
Ejemplos:
Calcula en forma prctica del C.A. de:
I. 748
II. 5136
III. 7040
IV. 9986
Resolucin:
9 9 10
I. C.A. (7 4 8) = 252

QU ES UN COMPLEMENTO ARITMTICO?
II.

9 9 9 10
C.A. (5 1 3 6) = 4864

Se denomina complemento aritmtico (C.A.) de


un nmero natural a la cantidad que le falta a
dicho nmero natural para ser igual a una unidad
del orden inmediato superior.

9 9 10
III. C.A. (7 0 4 0) = 2960

Ejemplo:

9 9 9 10
IV. C.A. (9 9 8 6) = 14

Halla el C.A. de 748 y 5136


Resolucin:
I.
3210
1000
7 4 8
252

orden
nmero dado
C.A.

\ C.A. (748) = 252


II.
43210
10000
5136
4864

orden
nmero dado
C.A.

\ C.A. (5136) = 4864

Utilicemos ahora el C.A. para calcular algunas


multiplicaciones. Los factores son muy cercanos
a una potencia de diez.
Ejemplo 1
Calcula el resultado al multiplicar: 992 x 991
Resolucin:
1 Paso: C a l c u l a m o s l o s C . A . y l
o s multiplicamos. Al resultado le
hemos colocado un cero en el lugar
mostrado para que su nmero de cifras
sea igual al de cada uno de los
factores.
992 x 991 = ................. 072
8 x

154

2 Paso: Restamos de uno de los factores el C.A.


del otro factor. Podramos tomar por
ejemplo el factor 992 y restarle 9 (que
es el C.A. de 991).

El producto es: 9997500154


Nos pide la suma de cifras:
3(9) + 7 + 5 + 1 + 5 + 4 = 49

992 x 991 = 983072


8

Ejemplo 4
9

\ El producto ser: 983072

Calcula el producto de las cifras de la suma de


cifras de A.
A = 9999984 x 9999988

Ejemplo 2
Calcula la suma de las cifras del resultado de:
999987 x 999993

Resolucin:
9999984 x 9999988 = 9999972 0000192
16 x

Resolucin:
1 Paso:
E = 999987 x 999993 = ................ 000091

12

\
A
99999720000192

Suma de cifras de A = 66
13 x

Al resultado le colocamos 4 ceros para que su


nmero de cifras sea igual al de cada uno de los
factores.
2 Paso:
E = 999987 x 999993 = 999980000091
7
Entonces el producto ser: 999980000091
Nos pide la suma de las cifras:
9 + 9 + 9 + 9 + 8 + 9 + 1 = 54
Ejemplo 3
Calcula la suma de las cifras del producto de:
99986 x 99989

Nos pide: 6 x 6 = 36

CUADRADO DE UN NMERO DE 2 CIFRAS


Si tomamos como base el criterio prctico de
multiplicacin de dos nmeros, cada uno de dos
c i f r a s a n t e r i o r, p o d e m o s d e d u
c i r u n procedimiento sencillo para este caso.
Analicemos un ejemplo:
(13) = 13 x 13 = ??
3

3
x

1 3
x
1 3
169

1) Cuadrado de la cifra de las unidades: 3 = 9


2) Doble del producto de sus cifras: 2(1x3) = 6
3) Cuadrado de la cifra de las decenas: 1 = 1

Hagmoslo ms prctico en los siguientes


ejemplos:

Resolucin:
Esa vez haremos el clculo de manera directa
integrando los dos pasos descritos:
99986 x 99989 = 9997500154

Doble del producto: 2(2x1)


(2 1) = 4 4 1

14 x

11

Al cuadrado
Al cuadrado

Doble del producto: 2(4x1)


(4 1) = 1 6 8 1
Al cuadrado
Al cuadrado

155

En caso de que algn producto parcial obtenido


en el procedimiento resulte mayor que 9,
dejaremos la cifra de las unidades y llevaremos
las cifras restantes a la siguiente operacin. Por
ejemplo, si en un producto parcial obtienes 2,
entonces dejas 5 y llevas 2; si te sale 137,
dejas 7 y llevas 13.

Ejemplos:
1. (55) = 3 0 2 5
x6
2. (105) = 1 1 0 2 5

Ejemplos:

x11

2(4 x 3) = 2 4

1) 2(9 x 8) + 6 = 15 0
2) (98) = 9 6 0 4

(43) = 1 8 4 9

3. (785) = 6 1 6 2 2 5

8 = 6 4

3 = 9
3)

4 + 2 = 18

9 + 15 = 96

x79
4. (9995) = 9990002 5

Para que practiques:

x1000

1. (34) = ....................
2. (52) = ....................

Para practicar:

3. (86) = ....................
4. (93) = ....................

1. (85)

5. (35) = ....................

2. (235) = ..................

CUADRADO DE UN NMERO QUE TERMINA


EN LA CIFRA 5
Deduzcamos una regla prctica a partir de los
siguientes ejemplos:
(15) = 2 2 5
x2

(25) = 6 2 5
x3

(35) = 12 2 5

= ..................

3. (555) = ..................
4. (1005)= ..................
ALGUNAS OPERACIONES BSICAS CON
FRACCIONES
a)

Adicin y sustraccin

x4

Nos damos cuenta de que un nmero que termina

en cifra 5 al elevarse al cuadrado, su resultado


siempre terminar en 25, y que las cifras restantes
del resultado se obtendrn de multiplicar el nmero
(sin tomar en cuenta la cifra 5) por su consecutivo
inmediato superior.

2
+

3x5+2x4
=

15 + 8
=

4x5

x
8
3

4 56 - 12
44
=
=
7
21
21
x

Es decir:
5
6

7
+
x

11

97

55 + 42
=

66

66

20

23
=

20

156

1+2
3x1+2 5
=
=
3
3
3

PROBLEMAS RECREATIVOS

1. Forma los nmeros: 1, 2, 3, 4, 5 con 3 cifras


"cinco". Te mostramos 2 ejemplos:

32 - 5
27
4- 5
=
=
8
8
8
x

1 =

72
65 + 7
=
13+ 7 =
5
5
5

5 5
= 5
5

5
5-5

= 5

b) Homogenizacin de denominadores
2
1 2(2) 1 4 1 5
+
=
+ = + =
3 6
3(2) 6 6 6 6
7

7(4)

2(4)

28
8

8
8

2 =

5+5
5

3 = ......................
23

4 = ......................

5 = ......................

2 7 2(3)
7(5)
6
41
+ =
+
=
+ =
35
5 3 3(2) 3(5) 15 15
15
3
1
1(4)
15 4
11
=
=
=
3(5)
4 5 4(5) 5(4) 20 20
20

2. Coloca convenientemente los parntesis y


los smbolos + ; - ; x ; +, sobre las lneas
punteadas para obtener los resultados dados

c) Divisin
1
2
x x

x x

2
3
2

1x3
=

2x2

2 x 5 10
7 =
=
7
x9
63
9
5

2
1
5

2
3
7

2
1
1
5

3
7

(3 x 3 x 3) 3 = 9
(extremos y medios)

3 x 3 + 3 3 = 10

Ahora, hazlo t:
1

2x5
1x1

2x1
3x7

2
=

Ejemplo:

a. 3.....3.....3......3

b. 3.....3.....3......3

1
0

c. 3.....3.....3......3

d. 3.....3.....3......3

e. 3.....3.....3......3

f.

3.....3.....3......3

g. 3.....3.....3......3

h. 3.....3.....3......3

2
21

157

PROBLEMA 1
b

Indica cul es el exponente de b en la siguiente


expresin E = b

Vemos que en el problema aparecen x + z y


"y + w". Por tanto para facilitar las operaciones
hagamos un cambio de variables:

b3

x+z=a

Solucin:
Muchos pensarn que la respuesta es 3.
Pero recuerda que no es lo mismo:
3

bb que

M=

3(x + z)-(y + w)

y+w=b

(x + z) - 3(y + w)

3a - b

a - 3b

Del dato:

b 3

En este caso,
el exponente de
b
b si es 3

(x + y + z + w) = 4(x + z)(y + w)
a

(a + b) = 4ab

a + 2ab + b = 4ab
a - 2ab + b = 0

Aplicando conceptos bsicos de leyes de


exponentes nos daremos cuenta que la
respuesta es otra. Veamos:
b

E=b =b

1+2
b

=b

b x b

(a - b) = 0
a-b=0
a=b

b b

= (b )
b

\ El exponente de b es b

PROBLEMA 2

Otro mtodo

Si: (x + y + z + w) = 4(x + z)(y + w)

Si asignamos valores adecuados a las variables


para que se cumplan las condiciones del
problema, entonces estos mismos valores darn

Calcula:
3x - y + 3z - w

M=

x - 3y + z - 3w

Resolucin:
El problema parece ser operativo, pero si
observamos bien la forma que tiene, nos daremos
cuenta de que tiene una particularidad:

la respuesta de lo que se pide. As, para el


problema podemos considerar: x=1; y=1; z=1;
w=1
Veamos si estos valores satisfacen la condicin
inicial:
(x+y+z+w) = 4(x+z)(y+w) 4 = 4(2
)(2)
1 1 1 1

M=

M=

3x + 3z - y - w

3(x + z)-(y + w)

x + z - 3y - 3w

S cumple!
M=

(x + z) - 3(y + w)

1 1 1 1

3x - y + 3z - w

\ M=

x - 3y + z - 3w

-4

-1

= 3 =

3-1+3-1

3
1
3

1-3+1

158

PROBLEMA 3
Efecta y da como respuesta la suma de cifras
del resultado:
2525 252525
252525...25
25
A=
+
+
++
37 3737 373737
373737...37

A = 111

25 = 3(25) = 75
37

\ Scifras = 7 + 5 = 12
PROBLEMA 4
Calcula: a + b, si:

111 sumandos

(1 x 3 x 5 x 7 x .............) = ...........ab
1999 factores

Solucin:
Antes de iniciar con los clculos debemos analizar
minuciosamente el problema y v
e r
q u particularidad presenta. Nos damos
cuenta de que en cada fraccin la cantidad de cifras
del numerador y el denominador es la misma y
presenta la misma caracterstica (repeticin de
cifras). Si analizamos
los numeradores, obtendremos.

25 = 25 x 1

2525 = 2500 + 25 = 25(100 + 1) = 25 x 101

252525 = 250000 + 2500 + 25


= 25(10101)

25252525 = 25(1010101)

Solucin:

101

En general

Tambin, recuerda que todo nmero que termina


en 5 al elevarlo al cuadrado su resultado
terminar en 25. Se representa as:
n
(........5) = ................25

Donde: n 2( n Z )

252525 25 = 25(10101 01)

Del mismo modos podemos analizar los


denominadores

Entonces:
(1 x 3 x

Luego:

A=

25 x 1
37 x 1

25 x 101
37 x 101

25 x 10101

25 x 10101...01
+...+

37 x 10101

37 x 10101...01

111 sumandos

A=

25
37

25
37

25

25

x 7 x 9 ....) = ...ab

impares
4

(
x impar) = ...ab
4
(..............5) = ...ab
..............25 = ...ab

+ ..... +

37

111 sumandos

37

\ a+b=2+5=7

159

I.

x - y = 2, resultado entero x y y
son tambin enteros y en conclusin x e y
son cuadrados perfectos; es decir, tienen
raz cuadrada exacta.

II.

Segn el dato, busquemos dos cuadrados


perfectos cuya diferencia sea 16.
(x - y = 16) . 1, 4, 9 , 16, 25 , 36, 49,

PROBLEMA 5
Si: x - y = y - z =

(x - z) + (y - z) + (x - y)

A =

x = 25

, calcula el valor de:

Verificando en (i) :

66

y=9
25 - 9 = 2 ...cumple!

\ x + y = 25 + 9 = 34

Solucin:
En la expresin A ya conocemos a x-y y y-z, pero
falta conocer x-z.

Reemplazando:
2

A=
=

x-y=

y-z=

x-z=2
6

Calcula el valor de
6

x , si x Z y adems

2x + 4 + 2

2(2 + x) = 48

6
6

Solucin:
6

2 x6+6+6

66
66 x 6
66

PROBLEMA 7

66

Al igual que el problema anterior, como el valor


numrico es pequeo, analizar resulta ms rpido
que operar. Veamos:

\ A=6
cuadrado
perfecto
2(x + 2) + 2 2(x + 2) = 48 = 36 + 2 36

PROBLEMA 6
Halla : x + y, si: x - y = 2
x - y = 16

2(x + 2) = 36

x + 2 = 18

x = 16

Solucin:
Una forma de resolver el problema sera operando
algebraicamente; pero como las cantidades
numricas son pequeas, con un simple anlisis
llegaremos ms rpido a la solucin.

x = 4 (x Z )

x =

4 = 2

160

PROBLEMA 8
x+2+

1
x

1
Si: x + x = 2

=7

.............. (*)

Halla: A + B, si:
20

19

18

A = x + x + x + + x + x + x
-20

B=x

-19

+x +x

-18

-3

-2

Recordemos:
-1

++x +x +x

Solucin:
Hagamos lo posible por evitar las operaciones,
simplemente analicemos nuestros datos as:
1

Elevando (*) al cubo obtendremos lo que nos pide:

+ 1

1
=2
x

x +
20

x=1

x+

B=x

-20

-19

-2

= 5

19

A = x + x ++ x + x = 1 + 1 ++ 1 + 1= 20
20 sumandos

13

x + 1 3+ 3(x) 1
x
x

-1

+ x ++ x + x = 1 + 1 +...+ 1 + 1 = 20

1
x+x

= 125

20 sumandos

\ A + B = 20 + 20 = 40

PROBLEMA 10

PROBLEMA 9
Si:

x +

Halla:

x +

= 7

Solucin:

1
x

x +

+2

-4

Se tiene:
x + -1x = 14
Calcula. E = x - x

Solucin:
En este problema no podemos hacer lo mismo
como en el anterior, (dar un valor adecuado a x),
puesto que el valor de
7 no es un nmero
entero. Entonces, elevando al cuadrado, tenemos:

1 = 125 - 15 = 110
\ x + x

1
x

7 2

x
+

1
x

Este problema es el caso contrario anterior;


porque, no vamos a trabajar directamente con el
dato, sino vamos a trabajar con lo que nos pide E.
Entonces, elevando al cuadrado E tenemos:

1
E = x - x

2
= x - 2x 1 + 1
1
x
x = x - 2x + x

= 7
E + 2 = x +

1
x

161

Luego elevando nuevamente al cuadrado ambos


miembros:
1
1
1
1
(E + 2) = (x +
) = (x)( )+( )= x4 + 2 + 4
x
x
x
x
(

+ 2) = 16
2

E = 2

E= 2
E=- 2

tiene dos
soluciones

PROBLEMA 11

PROBLEMA 12
Simplifica: E =

Si procedemos a desarrollar las operaciones, va


a resultar algo complicado el problema. Al
observar tenemos:
-4
256

Solucin:

+4
260

luego:

..........3518 9999 = abcd


E =
........3518 = abcd
9999

abcd x 9999 = .......3518

256 x 264 + 16 x 2
123 x 137 + 49
4

Solucin:

Si: ..........3518 9999 = abcd


5[a x b x c x d]
Calcula: E = a + b + c + d

-7

264 ; 123

+7
130
137

(260-4)(260+4)+4
2
x
(130-7)(130+7)+7
4

La idea de este problema es utilizar la diferencia


de cuadrados. Recordemos:

Nos damos cuenta de que se trata de una


multiplicacin cuyo nmero est formado por
cifras "9". Entonces:
Entonces:
abcd x 9999 = .......... 3518
abcd0000 - abcd = .......... 3518

Ordenando en columna:

E =

E =

abcd0000 abcd
6=a
4=b

3518

d=2
c=8

Reemplazando:
E=

5[6 x 4 x 8 x 2]
5[6 x 4 x 8 x 2]
=
6+4+8+2
20

260 x 2
130
4

\ E = 2 x

2
4

=2

PROBLEMA 13
Calcula el valor de M, en:
M=

= 6 x 8 x 2 = 96

(260) - (4)+4
2
x
(130) - (7) +7
4

2 x 4 x 10 x 82 x 6562 + 1

162

Solucin:

PROBLEMA 15

Si efectuamos los clculos elementales en M


obtendremos:
M=

2 x 4 x 10 x 82 x 6562 + 1 =

80 x 82 x 6562 + 1

Todo problema operativo generalmente presenta


un artificio o arreglo matemtico para que sea
ms sencilla su operacin. Tomando la idea del
problema anterior, obtendremos:
M=

(81) - (1)

M=

[814 1]
- +

\ M=

81

x
.
.

En la expresin observamos:
n

A=

x
x

x
.

[(81-1)(81+1)] + 1

x
x

Solucin:

[(81)] - 1

81 + 1

Determina el valor de:

[(81-1)(81+1) x 6562] + 1 =

A=

A
n

A=

(elevando a la n)

= 81
n

A =

x
A

A .A=x

PROBLEMA 14
Calcula x + y, si :
x+y

x+y

=x

8/3

; x

=y

; x+y>0

2/3

Solucin:

x+y

x+y

y =

8/3

=x

8
3(x+y)

= x

Reemplazando el "y" en la segunda condicin


obtendremos:

x+y

=y

2/3

x+y

3(x+y)

\ A =

n-1

3(x+y)

=x

16
9(x+y)

(x + y) =

16
9

4
\ x+y = 3

x+y=

Calcula: a + b, si:
a = 1+

2 2 2....

b = 3+

6 6 6....

Solucin

Primero:

Recuerda: "En ecuaciones, si las bases son iguales,


entonces los exponentes tambin son iguales"

x+y

= x

PROBLEMA 16

De la primera condicin:

n+1

16
9(x+y)

a = 1+

2 2 2....

a - 1= 2

2 2....
a-1

a - 1=
(a - 1) =

2(a - 1)
2(a - 1) ; a 1

(a - 1) (a - 1) =

a-1=2

2(a - 1)

a =3

163

Luego:

b = 3+

6 6 6....

Solucin
Si observamos detenidamente veremos:

b - 3 =

6 6....

b-3

M=

1 + (x + 1)(x + 1)(x - 1)(x + 1)

(x - 1)
b-3 =

6(b-3)
M=

(b - 3) = 6(b - 3) ; b 3

1 + (x - 1)(x + 1)(x + 1)

(x) - 1
(b - 3) (b - 3) = 6(b - 3)
b-3=6

M=

b=9

1 + (x - 1) (x + 1)

1 + (x - 1)

(x ) - 1
\ a + b = 3 + 9 = 12
M=

12

= (x ) = x

PROBLEMA 17
Simplifica:

E = ( 16 + 54 + 128)

\ M=

12

= 2

= 16

Solucin:
Desarrollar el trinomio al cubo sera demasiado
operativo. Observando detenidamente el problema,
obtenemos:

Halla el valor de:


E = (7000) - (6999) - (6999) - 7(6999)(10)

E = ( 16 + 54 + 128)
2

PROBLEMA 19

Solucin:

E = ( 2 8 + 2 27 + 2 64 )

Resultara muy operativo elevar al cubo y al


cuadrado los nmeros; pero si factorizamos
adecuadamente, obtendremos:
E = (7000) - (6999) - (6999) - 7(6999)(10)

E = (2 2 + 3 2 + 4 2 = (9 2)

E = (7000) - [(6999) + (6999)] - 7(6999)(10)

\ E = 9 x 2 = 1458

E = (7000) - (6999)(6999 + 1) - 7(6999)(10)


PROBLEMA 18
E = (7000) - (6999)(7000) - (6999)(7000)

Si x = 2 , halla:
M=

1 + (x + 1)(x + 1)(x - 1)(x + 1)

E = (7000) - (6999)(7000)[6999 + 1]

164

PROBLEMA 21

E = (7000) - (6999)(7000)(7000)

Calcula: A + 1

E = (7000) - (6999)(7000)

1
1+2+3++n

A = (2 x 2 x 2 x 24 x x 2n )

E = (7000)[7000 - 6999]

Solucin:

E = (7000) x 1 =

Recuerda: "Cuando se multiplica, si las bases son


iguales, entonces los exponentes se suman"

(7000)

\ E = 7000
A = (2
PROBLEMA 20
-1

A=2
-1

-1

c
b

= 2

Del dato:

b+a

dc

d-c

ab

1
-1

-1

b+a
ab

-(d - c)
=

dc

n-sima y la elevamos a la potencia n-sima, la


expresin no vara. As:

A=

No vara porque la
raz y el exponente

pueden cancelarse

Ahora saquemos raz cbica y elevamos al cubo,


para que no vare:

c-d
dc

(b + a)dc = -(d - c)ab

Reemplazando en a

3
9

27

27 =

comparando: \ x = 27
-(d - c) ab
b + a dc

PROBLEMA 13

E=2
d-c

E= 2 x

A=2

Si a una expresin cualquiera le sacamos raz

1 +1 =1 - 1
a b d c

ab

1
1+2+3++n

Solucin:

-1

a +b +c =d

b+a

(1 + 2 + 3 + + n) x

PROBLEMA 22
9
x
Si 3 = x, halla x

Hay que relacionar lo que se nos pide con lo que


se nos da como dato. Planteando:
c
b

1+2+3++n

\ A + 1 = 2 + 1 = 5

Solucin:

E = 2 bd + ad
ad - ac

-1

+b +c =d

bd + ad
Simplifica: E = 2 ad - ac

-1

1+2+3++n

- (d - c)ab
(d - c)ab

ab

Si
E = -2

a
b
+
= 18, calcula:
b
a

a-b
ab

Solucin:
Partamos del dato y demos la forma de la
expresin que buscamos:

165

a
b = 18
+
b
a

a + b = 18

Solucin:
Ordenando dichos sumandos en columna:

ab

99 cifras

2ab + 16ab

9 9 9 9 ............ 9 9 9
1 1 1 ............ 1 1 1
9 9 ............ 9 9 9
............ 1 1 1
1
.
. . . . . . .
. . . . . .

a + b = 18ab
99

a - 2ab + b = 16ab

sumandos

(a - b) = 16ab a - b = 16ab
a - b = 4 ab
a-b

ab

9
1
9
1
9

(98 trminos)
(49 parejas)

a
a=3

b=9

se lleva

49(10)+9=499

49(10)+49
= 539
se lleva
b
c=9

-x

PROBLEMA 26
Calcula la suma de cifras del resultado de A + D

halla x + y
Solucin:
2(0,1)

A = (Log1 + Log2 + Log3 +...+ Log100)

(0,9)

Solucin:
Para resolver A, debemos tener en cuenta su
exponente. ste es igual al producto de diferencia
de cuadrados de nmeros que suman 20.

x = (0,1) + 2 x (0,1) (0,9) + (0,9)


Trinomio cuadrado perfecto
x = (0,1 + 0,9) = 1 = 1

(20)

\ x+y=1+

-1

y=

(20)

(20)

(20)

+
+
+
+
(1 - 19) (2 - 18)...........(10 - 10) ........... (19 - 1)

Reemplazando en el 2do. dato:


(1) . y = 5

(1-19)(2-18)(3-17)...(19-1)

D = 999 x 1000 x 1001

x = 0,1 + 0,2 x 0,9 + 0,81

xy = 5

9 9 9 9
1 1 1
9 9
1

\ a+b+c=2+9+9=
20

Si x = 0,1 + 0,2 x 0,9 + 0,81

-x

9
1
9
1
.
.

542 = 48(10) + 9 + 53

PROBLEMA 24

xy = 5

9
1
9
1
.
.

..........a b
c

se lleva

= 4

9
1
9
1
.
.

1
A = (log1 + log2 + log3 +...+ log100)

Vemos que hay un factor que es igual a cero: (10 - 10)


Por lo tanto, el exponente de A es igual a cero.

1
6
=
5
5

Luego:

PROBLEMA 25

A = (Log1 + Log2 + Log3 + + Log100) = 1

Calcula a + b + c

D = 999 x (1000 + 1) x 1000


= (999000 + 999) x 1000 = 999999000

99 cifras

98 cifras 97 cifras

96 cifras

...abc = 99999 + 111...1 + 99...9 + 111...1 +


+ 999 + 11 + 9

\ A + D = 1 + 999999000 = 999999001
Suma de cifras: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 1 = 55

166

PROBLEMA 27
x-10

Si 0,00091 = 91 x 10 , halla x + 30
23 cifras

A=

x+y

x+y+z 2
2x + 3y

xy

x 1999 x 2

x+z

Solucin:

Solucin:

0,00091 = 91
22 cifras

PROBLEMA 29
Si 2x + y + z = 0, calcula el valor de A

10

= 91 x 10

Como la parte del exponente es sumamente


complicada, analicemos solamente la base.

-22

22

Se sabe que 2x + y + z = 0 y = -2x - z


x+y
x + (-2x - z)
=
= -x - z = - (x + z) = -1
x+z
x+z
x+z
x+z

iguales
-22

91 x 10 = 91 x 10

x-10

par

Reemplazando:

x - 10 = -22 x = -12

x+y+z 2

\ x + 30 = - 12 + 30 =
18

2x + 3y

xy

x 1999 x 2

A = (-1)
\ A = (-1)

par

El exponente es Z y par

=1

PROBLEMA 28
Halla la suma de cifras del resultado de
A = 7777777 x 999999999

PROBLEMA 30
Se sabe que a es par, b es impar y c es igual a
cero. El resultado de A, ser par o impar?
A = 1999 x ab x ba x (a + b + ac) x b

Solucin:

Solucin:

Sabemos que:
abc x 9999 = abc0000 - abc

7777777 x 999999999

7777777000000000 - 7777777

7777777000000000 7777777
= 7777776992222223
Por lo tanto, la suma de cifras sera:
7+7++7 +6+9+9+2+2++2+3
6 veces

6 veces

impar

A = 1999 x ab x ba x (a + b + ac) x b
impar

= 42 + 24 + 12 + 3 = 81

par

A = par

impar

par

impar

impar

167

PROBLEMA 31
Si A = 1 + 3 +
B=1 -

3 -

PROBLEMA 33
5 + 15

Si

x + 8 -

halla

M=

x - 12 = 5,

5 + 15

Calcular A x B

x + 8 +

x - 12

Solucin:

Solucin:
A = (1 + 15 ) + (

3 + 5)

B = (1 + 15 ) - (

3 + 5)

A x B = (1 + 15 ) - ( 3 + 5 )
A x B = (1 + 2 15 + 15) - (3 + 2 15 + 5)
\ AxB=8

Una primera lnea ideal sera hallar "x" a partir del


dato; pero si nos damos cuenta de que en l se
nos da la diferencia y se nos pide la suma,
entonces vamos a multiplicar a ambos, recordando
adems que:
(a - b) (a + b) = a - b
As:

x + 8 -

x - 12 = 5

x + 8 -

x - 12 = M

PROBLEMA 32

Calcula la suma de cifras de:


A = (11111 1113) - (11111 1111)
100 cifras

100 cifras

x + 8

x - 12 = 5M

x + 8

x - 12 = 5M
\ M=4

20 = 5M

Solucin:

PROBLEMA 34

Diferencia de cuadrados

Calcula el valor de

A = (11111 1113) - (11111 1111)

E=
100 cifras

100 cifras

suma

(1025 x 1023 + 1) x 9 x 111


4

32 x 37

Solucin:
Veamos lo siguiente:

diferencia

-1

+1

1023

11111 1113 +
11111 1111
A = [22222 2224]
A=

11111 1113 11111 1111


[

2]

E=

(22222 2224) x 2 = 44444 4448

Scifras = 4 + 4 + 4+ 4 + 4 + + 4 + 4 + 4 + 8

= 4(99) + 8 = 404

[(1024) - 1 + 1] x 9 x 111
4

E=

99 cifras

[(1024 + 1) (1024 - 1) + 1] x 9 x 111


4

100 cifras

32 x 37
(1024) x 9 x 111

10

(2 ) x 9 x 111
5 4

32 x 37

(2 ) x 37

E=

1025

32 x 37

E=
100 cifras

1024

9 x 111
37

9x3 = 3

168

PROBLEMA 35
1
n
4

Si

1
n
4

A=

= 4, calcula

16

16

16

(2-1)(2+1)(2+1)(2 +1)(2 +1)(12 +1) + 1


(2-1)(2+1)
4

(2 -1)(2 +1)
8

(2 -1)(2 +1)

Solucin:
1
n
Recuerda que no es lo mismo 4

1
n
4

16

32

(2 -1)
1

exponente slo afecta a n) que

16

(2 -1)(2 +1)

(aqu el

(aqu el

A=

16

16

32

(2 - 1) + 1

exponente afecta todo)

32

= 2 = 4

PROBLEMA 37
Luego,

1
n
4

1
n
4

n
4

= 16

Calcula la suma de cifras del resultado de:

= 4
4

E = (777778) - (222223)
n

Solucin:

= 16

diferencia de cuadrados

Sacamos raz cuarta a todo para obtener lo que


se nos pide:
4 4

16

16

E = (777778) - (222223)

= 2

E=

suma

diferencia

777778 +
222223

777778 222223

E = (1000001) x (555555)
E = (100000 + 1) x 555555

PROBLEMA 36

E = 555555000000 + 555555

Calcula el valor de
A=

16

E = 555555555555

16

3 x 5 x 17 x (2 + 1) (2 + 1)

\ Sumacifras = 5 + 5 + 5 +...+ 5 = 12(5) = 60


12 cifras

Solucin:
Vemos que en una parte del problema aparecen
potencias de 2, as que a todo le damos la misma
forma:

PROBLEMA 38
Si:

16

A=

16

1 x 3 x 5 x 17 x (2 + 1) (2 + 1) + 1

(2 - 1)

A=

3
7
11
39
+
+
+...+
1x2 3x4 5x6
19 x 20

43
+
21 x 22

(2 + 1)
(2 + 1)

B=

5
9
41
13 +...+
45
+
+
+
2x3 4x5 6x7
20 x 21 22 x 23

(2 + 1)

halla A - B

169

Solucin:
Sabemos que

Vemos que en 350 hay un cubo (2). Tambin est

b + a
a x b

1 + 1
a
b

(3) y (5) que no son cubos, pero que multiplicndolos por un cierto valor se pueden volver cubos.

es decir, si vemos una fraccin, donde su


denominador es el producto de dos nmeros
y el numerador es la suma de ellos, entonces
esa fraccin se puede descomponer en la
suma de dos fracciones cuyos denominadores
son dichos nmeros.

Ejemplo:

para ser cubo


le falta (5)

para ser cubo


le falta (3)

Ejemplo:
7

3x4
11

5x6

1
4
1
6

....

....

3+4=7

Descomponemos cada sumando y restamos


miembro a miembro:

\ Se le debe multiplicar por

1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
A-B=
+
+
+
+
+ ......
1 +
+

1
1
21 + 22

Por cunto se le debe multiplicar a N para que


tenga raz cuarta exacta? (Da como respuesta el
menor posible)
7

1
1
22
23 - 1
=
=
1
23
23
23

N = 2 x 5 x 3 x 7 x 11
Solucin

ya tiene
raz cuadrada

Restamos miembro a miembro:

N = 24 x 2 x 5 x 3 x 7

PROBLEMA 39
Cul es el menor nmero que se debe multiplicar
por 360 para obtener un cubo perfecto?

x2 x5 x3
4

Solucin:

3 x 5 = 75

PROBLEMA 40

1
1
1
1
+ 3 + 4 + 5 - 1 + 1 + ......
2
6 7
1
1 + 1 + 1
...... + 20 +
22 23
21

\ A-B=

3 = 3 x

Por lo tanto hay que multiplicarlo por lo que le falta


es decir, por 3 x 5; adems para que siga siendo
un cubo se le puede multiplicar adicionalmente por
un cubo (1 ; 2 ; 3 ; etc.); pero como se nos pide
que sea mnimo, no lo haremos.

5 + 6 = 11

...... + 1 + 1
19 20

5 = 5 x

2 = 2 x

11 x 11
x7

3 =3x

primero vamos a descomponer a 360:


360
180
90

2
2
2

45
15
5
1

3
3
5

5 = 5 x
360 = 2 x 3 x 5

\ Se le debe multiplicar por 2 x 5 x 3 x 7


= 13230

170

PRACTICANDO 01
1. Se sabe que a - b = b - c = c - d =

6. Resuelve:

x+1

-3

= 1,5

x+1

Calcula el valor de:

Indica el valor de E = -x + 2x - 5
10

A=

10

10

C) 4

D) 6

(a - c) + (a - b) - (c - a) + (b - c)
10
10
5
(c - a) - (a - c) + (b - c)

A) 1

B) 2

E) 5

A) -8

320

2. Halla:

320

+b

2x - 1

3 2x

16

A) 1

E) 13

320

+b

320

++b

81

= 81

(b - 1)

= 84

B) 2

D) -9

81 veces

Halla:
si:

C) -13

7. Si:
b

3
E=
4

B) 5

2x

E = (b - 1)

A) 8

C)

D) 0

E) 4

B) 16

(b - 1)

C) 32

D) 4

E) 3

8. Simplifica:
n

E = (3 x 3 x 3 xx 3 ) x (2 x 2 x 2 xx 2 )
3. Si a + b + c = 0

n factores
2n

A) 5

Halla:
M=
A) 1

3(a + b)(a + c)(b + c) + 3abc


5
5
5
9
9
9
a +b +c +a +b +c

B) 6

C) -2

D) 0

E)

B) 6n

9. Calcule x en:
3
33
3 33
A) 3

n factores

B) 33

C) 5n

33

D) 6

33 =

C) 99

n2

11

E) 6n

D) 11

E) 39

4. Halla 2x - 5 si:
10. Resuelve:

0,00 001234 = 1234 x 10


23 ceros

A) 48

B) 30

C) -59

D) 43

E) -40

5. A qu es igual 3x + 2? si:
x

A) 9

11. Si KENAR x 99999 = ...12345,

Halla: (K + A + R + E + N)

x = 9

B) 29

C) 30

(1984(2016) + 256
A=
(959)(1041) + 1681
A) 32 B) 64 C) 128 D) 256

D) 81

E) 25

E) 1024

A) 28

B) 29

C) 30

D) 31

E) 40

171

12. Si: x(y - z) + y(z - x) + z(x - y) = 0

19. Simplifica

Halla y
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

S=

E) T.A.

a+ b x

A) a

14.

B) 8

C) 18

D) 24

E) 21

A) 4

14 + x +
B) 49

D) 2b

E) 2a

20. Si (+)(+) = (-)(-),


calcular el valor de:
A=

Halla el valor de x para que verifique:

C) a/2

1
x

13. Si: x = 3x - 1; halla x +


A) 27

B) a

A) 81

14 - x = 4

C) 81

ENERO DINERO
+
+
ERA
DIRA

D) 100

E) 169

21. Si

B) 64

C) 246

D) 0

E) 243

108

108 1996

- (1 + i) ]
28

A) 1

B) 2(2 )

C) 0

D) 2

54

5994

E) -2

Calcula K = (x + y) + (x - y)

A) 20

B) 40

C) 30

D) 50

E) 20

Un matemtico tiene 3 nmeros; luego los


16. suma de 2 en 2 y obtiene otros tres nmeros

22. Si

= 731,

x
3

que son 13, 17 y 24. Halla la semisuma de


los dos mayores.

-1 = i, calcula el valor de

A = [(1-i)
15. Si x + y = 20

MASA
AMENOS

Calcula L =

x - y
a

x y
A) 20,5

B) 15

C) 12

D) 24

E) 30
A) 2

17. Si

a = c = b
b
a
c

23.

18. Reduce E =
A) 1

B) 2

C) 9

k+1

D) 12

E) 18

(12345) - (12343)
104 + 2344
C) 3

D) 11

E) 17

Halla K en:

K=a+b+c
B) 6

C) 7

a x b x c = 27

Calcula el valor de

A) 3

B) 3

D) 4

E) 5

3+ 2

A) 1

k-1

48

3+ 2

B) 2

C) 3

D) 5

(5 + 24)

E) 7

24. Halla la suma de cifras de R:


30

30

R = (10 + 1)(10 - 1)
A) 630

B) 540

C) 360

D) 270

E) 300

172

25. Si 3 = 1,

30.

x7

Si x x

= 7

calcula el valor de:


Calcula el valor de:
A = 3 + 3 + 3 + (8k + 10 veces)
3 + 3 + 3 + (18k + 1 veces)
A=x7+ x
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

A) n

7
x

B) n

x7

xx

+ xx + + x x

C) 7n

n veces

D) 49n

E) 14n

26. Si xy = yx ; x e y Z+ , x y,
Calcula: (y - x)(x+y)
A) 2

B) 4

31. Si (x - 2) + (x - 1) + x = (x + 1) + (x + 2)

C) 16

D) 32

E) 64

27. Calcula la suma de cifras del resultado de E


E=

A) 6

28.

1 x 3 x 5 x 17 x 257 + 1

B) 12

C) 10

D) 16

15

1313
1515

131313
151515

++

B) 7

C) 9

A) 35

B) 36

1515...15

D) 8

E) 10

E) A C

A) 128

B) 140

C) 150

D) 138

E) 100

33. Halla la suma de cifras del resultado de:


M = (5555556) - (4444445)
A) 14

B) 12

C) 21

D) 20

E) 28

34. Calcula:
R=

5(6 + 2x) = 420


C) 37

D) 2

1313...13

29. Calcula el valor de x + 1 si:


2(5x + 15) +

C) 3/2

N = 22 x 202 x 20002 x 100000001

60 cifras

A) 6

B) 1

E) 13

60 cifras

13

A) 0

32. Calcula la suma de las cifras de N, luego


de efectuar:

Calcula la suma de cifras del resultado de

A=

x
x-4

Halla :

D) 38

E) 39

A) 1

B) 2

(323 x 325 + 1) x 9 x 111


4

18 x 37
C) 3

D) 4

E) 5

173

35. Halla el resultado de:

38. Si x - y = 3, adems xy = -2, calcula


4

E = x +y

C = 2,52(0,16) + (0,16) + (0,84) x


(0,48)+(0,84)
A) 5,25

B) 1

D) 1,03

E) 2

36.

B) 15

D) 13

E) 17

C) 23

C) 3,87
39. Si 3a + 2b + c = 0, halla
a + c b-c
E = a + b a+b

Si 2

A) 10

y+1

x-9

= 3

A) 8

B) 4

D) -4

E) 6

C) -8

Halla x + y
A) 21

B) 6

D) 18

E) 35

C) 27
40. Si xy = z
yz = x
zx = y

p+n
Si m - 3n = 4p, calcula E = m - p
37.

A) 1

B) 1/3

D) 4

E) 1/4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D
A
D
C
B
C
B
D

Calcula E =

C) 3

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

C
E
C
E
C
E
B
C

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

C
D
B
E
C
E
C
B

x + 2y + 3z
xyz

A) 2

B) 3

D) 5

E) 6

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

B
E
E
D
D
C
E
A

C) 4

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

B
C
B
C
B
E
C
E

174

PRACTICANDO 02
1. Si: a + b = ab / a; b N
hallar:

6. Si: x + y = 5 ; x y = 2

1920

Calcular:

a
- b1920

a+b
a) 1
d) 0

x + y
P =
x + y + 10

b) 2
e) 4

c) 1920
a) 0,1
d) 2

b) 0,5
e) 0,2

c) 1

2. Reducir:
a + b - (a + b) (a + b) ; a - b

a+b
1
b)
ab
2 2
e) a b

a) -ab
d) ab

7. Si:

1
x +
x =5
1

a
c)
b

Hallar: x +
x
a) 100
d) 25

b) 95
e) 110

c) 30

3. Luego de simplificar:
n+1

3n

8. Calcular:

2
-2
-n+ 2n + 1 ; se
obtiene:
2
-2

[(1001)(999) - (1002)(998)]
n

a) 1

b) 2

c)

e) 2

c) 2

9. Efectuar:

4. Resolver en x
x
x
a + 2ab + b
+ = ; ab 0
a
b
ab
Siendo: a + b 0
a) a + b
b d) a/b

b) a - b
e) b - a
2

10

a) 3003
d) 400

b)
e) 30
2008

c) 300

c) a
2

(x + y - 2x y)[(x + y)(x - y)]


b) 3
e) 36

(200)[300 + (300)(100) + 100] + 100

10. Hallar:

5. Si se cumple: x + 12 y = (y + 6) indicar el
valor de:

a) 1
d) 12

b) 9
e) 0

2n - 1

d) 4

E=

a) 3
d) 4

c) 6

1
E =
100

2(1000)(501)(1004)(1006) + (1 x 2) - 1
1x2x3x4+1 - 1

175

11. Calcular la suma de cifras de:

17. Si : a + b + c = 20, calcular :

M = (99995) + (999995) +
(9999995)
a) 36

b) 48

d) 32

e) 50

E=

(10 - a) + (10 - b) + (10 - c) + 3abc

c) 45
a) 10
d) 40

12. Calcular la suma de cifras


de:

b) 20
e) 50

18. Evaluar:

c) 30

a + b + c

a - bc

(666 66)
Si: a; b ; c; verifican la
relacin:

23 cifras
a) 385

b) 392

d) 467

e)546

c) 189
a) 2
d) 4

13. En qu cifra
termina:

b) 2
e) 4

c) 3

a) 5
d) 4

c) 5

Calcular : E = ab + bc + cd
a) 10
d) 30

14. En qu cifra termina:


(654393)

b) 3
e) 1

19. = = y (a + b + c)(b + c + d) = 8100


c
c d

(89462)278
a) 1
d) 6

a
b = -1
+
c
c

b) 90
e) 19

c) 80

20. Sea: a + b + c = a + b + c = 1

43375

b) 3
e) 8

c) 7

{a, b, c} R indique el valor de:


(ab) + (bc) + (ac)

abc

CORPORACIN

a) 2
d) 5

15. En qu cifra termina:

E = (AFUL236 + INGRESO120)
a) 5
d) 6

b) 2
e) 8

16. Si: a + b + c = 26
ab + ac + bc = 5
d) 9

e) 36

b) -2
e) -5

c) 3

c) 3
21. Si: (x + y) = (1 + x)(1 + y) - 1, y -x
Calcular el valor de la expresin:
d) 1

e) -1

Hallar :

x + xy + y 2

x+y

a+c
b+c
a+b
+
+ 6 - b
6-a
6-c
a) 1

b) 2

d) 9

e) 36

c) 3

a) 2

b) -2

d) 1

e) -1

1
c)
2

176

22. Si :

26. Calcular: a + b

x = 5 -

y = 2 -

z = 3 -

El valor numrico de:

(2376) + (825) + (23476) + (12925) =


...ab
a) 2
b) 6
c) 7
d) 8
e) 12
27. Hallar la suma de las cifras de:

x + y + z
x
y
z
E = + +
xy + yz + zx
yz
xz
xy

(1111) + (11111) + (111111)


a)

b) 1

5 + 3 + 2

c) -5

d) 6

a) 31
d) 41

e) -6

23. Sabiendo que: (a + 2 ab + b)(a - 2 ab + b) = 0


Hallar el valor
de:
a + 2b

P=

c) 34

28. En qu cifra termina:


AMOR

E = (TE 132 + QUIERO 023 + MUCHO)


a + 4b

a + 8b

a+b

a + b

a + b

a) 12
d) 27

b) 32
e) 48

b) 17
2
2
e) a + b

a4 + 16b

4
4
a +b

c) 19

donde O = cero

a) 1
d) 4

b) 2
e) 5

c) 3

29. En qu cifra termina:


24. Calcular el resultado de:

1234

[(10001)(9999) - (10002)(9998)]
a) 3
d) 4

b) 9
e) 12

D = (AMOR 27 - MIO 24)


a) 3
b) 4
d) 2
e) 1

c) 8

c) 2
30. En qu cifra termina:

25. Calcular:
1/2

[600 + 300 + 2(300)600)] +

1/3

[400 + 100 + 3(500)(400)(100)]


a) 1050000
d) 1070000

b) 1060000
e) 4300000

c) 103000

E = (GIS 17 + JUN
18)
a) 2
d) 5

b) 3
e) 6

UNIDAD

c) 4

177

PRACTICANDO 03
1. Hallar x:
n-5

6. Reducir sin realizar operaciones:

n-5

x-1

n-5

2 +3

5 -n
5-n
2 +3

(22000)(0,39)0,00035)

(0,15)(770000)(0,0000026)

= 36

a) 1
d) 1,2

b) 1,3
e) 1,5

c) 2,5

a) 0,1
d) 100

b) 0,01
e) 1

c) 10

7. Calcular:
m+4

m+1

m-1

3
+ 3(3
) - 12(3
)
m
m+2
m+ 3
m-1
3
+ 2(3
) - 6(3 )
a) 1
b) 2
c) 3
d)

e)

1
1
1
1
1
5
5
5
5
5 5 5 5 5
5
a) 1/5
d) 1/25

3. Simplificar:

Calcular:
n+1

a) 1

b) 2

c) 2

d)

b) 1/2
e)

c)

9. Dado: a + b + c = 29

2n-1

d) 4

a +

3n

2 -2
-n+2
n+1
2
-2
a) 1

c) 5

a(a - 1) + b(b - 1) = 2 ab ( ab - 1)

8. Si:

b) 1
e) 25

e) 2

a +b +c = 9
4. Calcular:

Hallar: E = ab + ac + bc
a) 24
d) 22

(13794528) - (13794527)
a) 1

b) 15
4

d) 23457 x 10

5. Si: M + M
3

-1

e) 374159928

c) 27589055

b) 26
e) 20

10. Si: a - b = b - c =

c) 28

(a-b) + (b-c) + (a-c)


Calcular: S =
10

= 5
3

a) 3

b) 2

c) 1

Hallar: M + M

a) 100

b) 95
e) 110

c) 30 d) 25

d)

310
e)

178

-1

-1

-1

16. Hallar el valor de:

11. Si : a + b + c = 0

P = (y - a)(y - b)(y - c)...(y - z)

Hallar el valor de :
a
b
c
a
b
c
M= +++++
b
a
a
c
c
b
a) -1
d) -3

b) 1
e) 0

c) 3

a) 1574515
d) 1447915

(200)[300 + (300)(100) + 100] +


100

Sabiendo que : x + y = 3 xy
3

a) 3
2

c) 300

b) 30

d) 400

c) 1

17. Calcular el valor de :


3
3
y
x
+1 + +1
x
y

12. Efectuar:

a) 300

b) 0
e) F.D.

b) 3 + 3

c) 3 + 3

e) 3

d) 3

18. Calcular:

e) 100

(135) + (85) + (65) + (145)


13. Hallar:
M=

1+ a -

1+ a

a) 50700
d) 75000

Para a = 0,75
a) 1,75
d) 0,75
14. Si:

b) 1,05
e) 0,5

19. Hallar la ltima cifra luego de


producto.
2000

P= (2

c) 3

1
2(1000)(501)(1004)(1006) + 4
E = - 1
100
2x3x4+1 - 1

1998

+1) (2

+1) ... (2 +1)

b) 3
e) 9

c) 5

20. Calcular la suma de las cifras del resultado:


P = (333...33)

a) 900
d) 1200
21. Calcular:

c) 2505

b) 1000
e) 1300

b) 2420
e) 2525

+1)(2

efectuarse el

100 cifras

15. Hallar:

a) 2305
d) 2515

1999

a) 1
d) 7

x+y
Hallar : E = 3
xy
b) 2
e) 1/3

c) 70500

c) 1

x
y
+ = 62
y
x

a) 1
d)

b) 57000
e) 70050

a) 16
d) 8

c) 1100

3(2 + 1)(2 + 1)(2 + 1) + 1


b) 18
e) 1

c) 9

179

22. Dada la expresin :


2n+1

3/8

28. En qu cifra termina:

2n

2
k =2
PILSEN74)

Hallar el valor de k, para n =


a) 16
d) 32

SALUD44

(AQUI32 + TOMAMOS91 +

b) 8
e) 1/4

c) 25

a) 1
d) 9

b) 3
e) 5

c) 7

29. En qu cifra terminar:

23. Si: (+) (+) = (-)(-)

PIENSA

AMOR
SUMA
Hallar K = +
SUMENO
MORENO
a) 1/2
d) 2

b) 1
e) 2,5

(JACINTA5555 - SIGIFREDO79)
a) 4
d) 0

b) 6
e) 2

c) 8

c) 1,5
30. En qu cifra termina:
1982

24. Hallar la suma de cifras del resultado

1983

2001

(1981)

de: M = 123456789 - 2468


a) 5
d) 10

b) 7
e) 17

c) 9

b) 0
e) 7

c) 5

26. Hallar la suma de las dos ltimas cifras del


resultado de:
2

c) 3

INGRESO2001

(SABER47 + AFUL815)

75

1275

(176) + (12476) + (77776)


a) 9
d) 10

b) 5
e) 0

31. En qu cifra
terminar:

25. En que cifra


termina:

a) 3
d) 2

a) 7
d) 1

b) 8
e) 7

c) 11

27. En que cifra termina:


(AMORCITO 23 + CHIQUITO
76)

470

a) 2
d) 8

b) 4
e) 0

c) 6

32. Si: p - q - r = 2
pq + pr = qr
Hallar
a) 4
d) -2

p + q + r
b) -4
e) q

c) 2

a) 0
d) 7

b) 1
e) 2

c) 9